Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Gymnasten i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Malmen i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Ekenäsgårdarna i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Bärnstenen i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Inre hamnen i Norrköping | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-28 |