Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ängarna 310 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Skata Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Skata Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-10-26 |