Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | HyrMax Rental AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Moorgate Investment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Töreboda Vind AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Vestigium AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Investigium AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Operatio Finis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | ContentMap Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Slavestigium AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ignavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | IRL1117 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-05 |