Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-16 |