Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Rikard Andersson
Erik Rikard Andersson
19710104-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Erik Rikard är en man född den 4 januari 1971 och är bosatt i Åby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
LAN-System i Norrköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Rikard Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-12-31
Bud & LotsBolaget i Norrköping AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-11-19
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
LAN-System i Norrköping AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Rikard Andersson
Styrelsesuppleant
Jens Martin Eklund
Tillbaka till sidans topp