Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Pontus Alexander Af Burén
Erik Pontus Alexander Af Burén
19860405-XXXX
Ta kreditupplysning
Af Burén, Erik Pontus Alexander är en man född den 5 april 1986 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
INAB Pling Development AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Pontus Alexander Af Burén har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-22
Torpet Fastighets AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708404 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
INAB Pling Development AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ingela Susanne af Burén
Styrelseledamot
Emma Sofia Carolina af Burén
Ordförande
Emma Sofia Carolina af Burén
Styrelseledamot
Erik Pontus Alexander af Burén
Tillbaka till sidans topp