Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Grumpy and Old Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Visual Magic Education AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Visual Magic Education AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Creative Crowd AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordsken Handlingskraft AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Frigol IT & Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Frigol IT & Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Throw away company AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RNI Games AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Macintechnology | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-02 |