Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Timecut Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Timecut Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ego of Scandinavia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mudskipper Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-19 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |