Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Mikael Andersson
Erik Mikael Andersson
19911107-XXXX
Ta kreditupplysning
Andersson, Erik Mikael är en man född den 7 november 1991 och är bosatt i Tenhult
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Erkan Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Mikael Andersson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-24
Silduksfabriken i Jönköping Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-12-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Erkan Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Adam Kristian Boiardt
Styrelsesuppleant
Sarah Viktoria Valdo
Styrelseledamot
Erik Mikael Andersson
Tillbaka till sidans topp