Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Martin Wallin
Erik Martin Wallin
19860616-XXXX
Ta kreditupplysning
Wallin, Erik Martin är en man född den 16 juni 1986 och är bosatt i Johanneshov
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Geografen 2
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Martin Wallin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-19
Bostadsrättsföreningen Geografen 2
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-06-30
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Geografen 2
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jonny Gilbert Peter Danielsson
Styrelsesuppleant
Kenth Bertil Eriksson
Styrelseledamot
Maria Birgitta Viberg
Styrelsesuppleant
Göran Björn Nilsson
Styrelseledamot
Andreea Oana Avram
Ordförande
Andreea Oana Avram
Styrelseledamot
Erik Martin Wallin
Tillbaka till sidans topp