Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Lars Nilsson
Erik Lars Nilsson
19990401-XXXX
Ta kreditupplysning
Erik Lars Nilsson är en man född den 1 april 1999. Han är folkbokförd i Uppsala sedan 2021-12-11. Uppsala ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
EniO AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Lars Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-02
Skinny Dip Textiles AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-24
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-24
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
EniO AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Pär Niklas Nilsson
Styrelsesuppleant
Oscar Gustav Kruse
Styrelsesuppleant
Erik Lars Nilsson
Tillbaka till sidans topp