Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Jonas Vilhelm Sundvall
Erik Jonas Vilhelm Sundvall
19711006-XXXX
Ta kreditupplysning
Erik Jonas Vilhelm Sundvall är en man född den 6 oktober 1971. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2023-05-20. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Braxlunds byrå för balans och bravur AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Jonas Vilhelm Sundvall har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-19
Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 8
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-03-09
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Braxlunds byrå för balans och bravur AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Jonas Vilhelm Sundvall
Styrelsesuppleant
Annica M A Forsberg Näslund
Tillbaka till sidans topp