Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Strawberry House of Brands AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ulf Nyberg Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sverigeråd Osed AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Strawberry Living Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skönhetsfabriken Göteborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | NYCA Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Strawberry Living Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Strawberry Living North AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Strawberry Living Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-06 |