Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Hannes Bahlenberg
Erik Hannes Bahlenberg
19720819-XXXX
Ta kreditupplysning
Bahlenberg, Erik Hannes är en man född den 19 augusti 1972 och är bosatt i Sundbyberg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Bolagsman
Bahlenberg Bygg Handelsbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Hannes Bahlenberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-01
Bostadsrättsföreningen Spiken 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bahlenberg Bygg Handelsbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Bolagsman
Gun Lilly Marianne Bahlenberg
Bolagsman
Erik Hannes Bahlenberg
Tillbaka till sidans topp