Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Hampus Jansson
Erik Hampus Jansson
19790620-XXXX
Ta kreditupplysning
Jansson, Erik Hampus är en man född den 20 juni 1979 och är bosatt i Kullavik
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Trivél Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Hampus Jansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-02
Trivél Advisory AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-12-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Trivél Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Erik Hampus Jansson
Styrelseledamot
Elin Maria Jansson
Tillbaka till sidans topp