Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Gustav Sunneland
Erik Gustav Sunneland
19901222-XXXX
Ta kreditupplysning
Erik Gustav Sunneland är en man född den 22 december 1990. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-07-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Stendalen Fastigheter i Dalsland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stendalen Fastigheter i Dalsland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stendalen Fastigheter i Kristinehamn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stendalen Fastigheter i Kristinehamn AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
NSI Invest i Trollhättan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Eriksson Pettersson Drevet I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Cuero Design AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eriksson Pettersson Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Eriksson Pettersson Fastigheter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nature Meets Art Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stågenäs Holding I AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EG Pettersson Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stendalen Fastigheter i Götene AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stendalen Fastigheter i Götene AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hedda II Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Eriksson Pettersson Drevet II AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eitra Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Verktyget Trollhättan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Verktyget Trollhättan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Pallhagen Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stendalen Fastigheter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Gustav Sunneland har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-01
Svanebostäder AB
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Stendalen Fastigheter i Dalsland AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jim Daniel Eriksson
Styrelseledamot
Jakob Magnus Pettersson
Styrelseledamot
Erik Gustav Sunneland
Ordförande
Erik Gustav Sunneland
Tillbaka till sidans topp
Stendalen Fastigheter i Kristinehamn AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Urban Tor Erik Johansson
Styrelseledamot
Jim Daniel Eriksson
Styrelseledamot
Jakob Magnus Pettersson
Styrelsesuppleant
Johanna Ida Caroline Sunneland
Styrelseledamot
Erik Gustav Sunneland
Ordförande
Erik Gustav Sunneland
Revisor
WeAudit Sweden AB
Tillbaka till sidans topp
NSI Invest i Trollhättan AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jim Daniel Eriksson
Ordförande
Jim Daniel Eriksson
Styrelsesuppleant
Jakob Magnus Pettersson
Styrelseledamot
Erik Gustav Sunneland
Tillbaka till sidans topp