Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Gunnar Grönberg
Erik Gunnar Grönberg
19510314-XXXX
Ta kreditupplysning
Grönberg, Erik Gunnar är en man född den 14 mars 1951 och är bosatt i Söråker
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Hässjö Byfiber Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Gunnar Grönberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-08-05
ServaNet AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-09-14
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hässjö Byfiber Ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kjell-Olof Sören Lanner
Styrelseledamot
Erik Gunnar Grönberg
Styrelseledamot
Bertil Allan Tommy Nordström
Styrelsesuppleant
Clas Olof Bergman
Styrelsesuppleant
Kerstin Anita Wiklander
Styrelseledamot
Tomas Wallin
Styrelseledamot
Lars Gunnar Bergman
Styrelseledamot
Lars Kristian Vesterlund
Styrelseledamot
Per Robert Westberg
Tillbaka till sidans topp