Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gamla Lipid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Gamla Lipid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Räboda Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Erik Dahlin AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dahlinska gårdarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hjälpslaktaren 4 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Hjälpslaktaren 4 Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lipid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Lipid AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Smart Agritech Solution of Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Smart Agritech Solution of Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Djursborg 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |