Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Gösta Sverrir Svedberg
Erik Gösta Sverrir Svedberg
19911017-XXXX
Ta kreditupplysning
Erik Gösta Sverrir Svedberg är en man född den 17 oktober 1991. Han är folkbokförd i Torestorp sedan 2022-05-23. Torestorp ligger i Mark kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ATAB Entreprenad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Gösta Sverrir Svedberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-27
Trädgårdsservice i Mark AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-05-07
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-05-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ATAB Entreprenad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Carl Anders Axelsson
Styrelseledamot
Christer Mikael Karlsson
Styrelsesuppleant
Camilla Elisabeth Eckegren Karlsson
Styrelseledamot
Hans Martin Clarence Andersson
Ordförande
Hans Martin Clarence Andersson
Styrelseledamot
Nicklas Mattias Bjelkenberg
Styrelseledamot
Erik Gösta Sverrir Svedberg
Tillbaka till sidans topp