Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | PBECK AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Enåsen Bostäder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Zlogen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Negolz AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Modern Släpvagnsuthyrning i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-30 |