Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-19 |