Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ignease AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ignease AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sorbo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sorlet Installation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sorlet Installation AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Heasp Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dilutum Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Dilutum Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sorbo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-17 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-12 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-11 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-06 |