Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erik Anders Gran
Erik Anders Gran
19890610-XXXX
Ta kreditupplysning
Erik Anders Gran är en man född den 10 juni 1989. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2022-10-24. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ERGR AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erik Anders Gran har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-01-04
Daniel Unnermark Holding AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-04
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ERGR AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anders Yngve Gran
Styrelseledamot
Erik Anders Gran
Tillbaka till sidans topp