Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | IK Investment Partners Norden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | STL Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Advisense Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Advisense MidCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Advisense Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |