Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Ove Ericsson
Lars Ove Ericsson
19530104-XXXX
Ta kreditupplysning
Ericsson, Lars Ove är en man född den 4 januari 1953 och är bosatt i Umeå
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Innehavare
Ericsson, Lars Ove
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Ove Ericsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-03
Bjensjö Holding AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-11-28
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.