Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Erica Adele Sandelin Ekelund
Erica Adele Sandelin Ekelund
19860413-XXXX
Ta kreditupplysning
Sandelin Ekelund, Erica Adele är en kvinna född den 13 april 1986 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
JB Gymnasiet Syd AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Matpedagogerna AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JB Gymnasiet Mitt AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JB Gymnasiet Norr AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Galären utbildningar i Karlskrona AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Voyado Lund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Voyado Lund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Voyado Lund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Culinar Utbildning i Stockholm AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JB Grundskola AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JB Education AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Friskola i Lödde AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Voyado AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Voyado AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Erica Sandelin Ekelund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Erica Sandelin Ekelund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Voyado Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Voyado Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Erica Adele Sandelin Ekelund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-07-04
LEARNSTER AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-05
Filippa K Group AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
JB Gymnasiet Syd AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Pär-Göran Mikael Winkvist
Extern verkställande direktör
Anders Erik Hultin
Styrelseledamot
Arne Vilhelm Sundström
Ordförande
Arne Vilhelm Sundström
Styrelseledamot
Hans Peter Jarl Ryman
Styrelsesuppleant
Erica Adele Sandelin Ekelund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Matpedagogerna AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Pär-Göran Mikael Winkvist
Styrelseledamot
Arne Vilhelm Sundström
Ordförande
Arne Vilhelm Sundström
Styrelseledamot
Hans Peter Jarl Ryman
Styrelsesuppleant
Erica Adele Sandelin Ekelund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
JB Gymnasiet Mitt AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Pär-Göran Mikael Winkvist
Extern verkställande direktör
Anders Erik Hultin
Styrelseledamot
Arne Vilhelm Sundström
Ordförande
Arne Vilhelm Sundström
Styrelseledamot
Hans Peter Jarl Ryman
Styrelsesuppleant
Erica Adele Sandelin Ekelund
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp