Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Ehrling, Eric Urban | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Näringsparadiset I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Näringsparadiset I AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Apricale AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Cavendo Asset Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kolossen Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Cavendo Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kolsviks Bryggväg Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kolossen 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kolossen 3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kolossen 4 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Södra Parken 1 i Näsby Slottspark | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-13 |