Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eric Olof Wikman
Eric Olof Wikman
19791024-XXXX
Ta kreditupplysning
Eric Olof Wikman är en man född den 24 oktober 1979. Han är folkbokförd i Sälen sedan 2023-08-14. Sälen ligger i Malung-Sälen kommun, Dalarnas län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
SkiStar Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eric Olof Wikman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-10
Bostadsrättsföreningen Munkholmsfjärden
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
SkiStar Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lena Gunilla Apler
Styrelseledamot
Per Anders Sundström
Ordförande
Per Anders Sundström
Styrelseledamot
Majken Gunilla Rudebjer Blomqvist
Styrelseledamot
Millan Carina Åkerström
Styrelseledamot
Anders Egon Svensson
Extern verkställande direktör
Karl Johan Stefan Sjöstrand
Styrelseledamot
Karl Patrik Svärd
Styrelseledamot
Karl Fredrik Paulsson
Huvudansvarig revisor
Kent Erik Åkerlund
Extern firmatecknare
Martin Almgren
Styrelseledamot
Eric Olof Wikman
Styrelseledamot
Vegard Vennatrö Søraunet
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp