Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Eric Joseph Ahlberg
Eric Joseph Ahlberg
19811216-XXXX
Ta kreditupplysning
Eric Joseph Ahlberg är en man född den 16 december 1981. Han är folkbokförd i Sollentuna sedan 2023-07-10. Sollentuna ligger i Sollentuna kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Hennes Insurance Försäkringsaktiebolag
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hennes Insurance Försäkringsaktiebolag
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
All in Equestrian AIE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H & M Hennes & Mauritz AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H & M Hennes & Mauritz Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Weekday Brands AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H & M Hennes & Mauritz International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H&M Fashion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H & M Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Singular AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Store Lens AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Ahlberg, Joseph
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Eric Joseph Ahlberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2023-12-20
FaBric Scandinavien AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-09-26
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-09-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 21 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hennes Insurance Försäkringsaktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Alexander Hansén
Verkställande direktör
Karl Alexander Hansén
Styrelseledamot
Eric Joseph Ahlberg
Ordförande
Eric Joseph Ahlberg
Styrelseledamot
Anna Maria Borin
Styrelseledamot
Carl Henrik Gemzell
Revisor
Deloitte AB
Huvudansvarig revisor
Carl Didrik Roos
Tillbaka till sidans topp
All in Equestrian AIE AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Johan Fredrik Björkstedt
Extern firmatecknare
Anna Jenny Gemzell
Extern firmatecknare
Carl Henrik Gemzell
Extern firmatecknare
Peter Imre Ekeberg
Styrelsesuppleant
Adam Gustav Karlsson
Huvudansvarig revisor
Carl Didrik Roos
Styrelseledamot
Lars Daniel Ervér
Verkställande direktör
Lars Daniel Ervér
Extern firmatecknare
Eric Joseph Ahlberg
Extern firmatecknare
Anna Helena Lagerman
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
H & M Hennes & Mauritz AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Gunnar Dahlvig
Styrelseledamot
Johan Thomas Christian Sievert
Styrelseledamot
Agneta Maria Gustafsson
Styrelseledamot
Lena Margareta Patriksson Keller
Styrelseledamot
Danica Kragic Jensfelt
Extern firmatecknare
Johan Fredrik Björkstedt
Styrelseledamot
Stina Elisabet Bergfors
Extern firmatecknare
Anna Jenny Gemzell
Extern firmatecknare
Carl Henrik Gemzell
Styrelseledamot
Skyddad identitet
Ordförande
Skyddad identitet
Extern firmatecknare
Peter Imre Ekeberg
Extern firmatecknare
Adam Gustav Karlsson
Huvudansvarig revisor
Carl Didrik Roos
Styrelseledamot
Anna Maria Christina Synnergren
Styrelseledamot
Tim Tobias Gahnström
Extern verkställande direktör
Lars Daniel Ervér
Extern firmatecknare
Eric Joseph Ahlberg
Extern firmatecknare
Anna Helena Lagerman
Revisor
Deloitte AB
Styrelseledamot
Keith Antony Barker
Styrelsesuppleant
Erla Brita Sofia Almbrandt
Styrelsesuppleant
Hans Arne Nilsson
Styrelsesuppleant
Anna Marie Therese Nordström
Styrelseledamot
Helena Ildiko Saxon
Tillbaka till sidans topp