Org.nr: 559215-2226
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Heinonen, Patrik Kristian | 2023-09-13 |
Styrelsesuppleant | Ranehed, Alicia Emma | 2023-06-14 |
Styrelsesuppleant | Ndayambaje, Samuel | 2022-08-10 |
Styrelsesuppleant | Lehtirinne Merta, Melissa L S | 2021-10-29 |
Styrelseledamot | Gråfors, Soumia Maria | 2021-10-13 |