Org.nr: 559261-2377
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Andersson, Carl Peter Suk Kyu | 2024-09-21 |
Styrelsesuppleant | Paulsson, Nils Göran | 2024-04-19 |
Styrelsesuppleant | Peters, Emma Kersti | 2022-04-13 |
Extern verkställande direktör | Adem, Meri Fahima | 2021-12-01 |
Styrelsesuppleant | Palm, Alexander Erik Johan | 2021-10-19 |