Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-06 |