Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Sörbyängen centrum | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparbergshus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-04 |