Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Tjeders Industri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Rikspersienn i Eskilstuna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Slagsta Kiosk & Bar Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Sköldens Industri Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Stavtorps Lantbruk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | PS Elektriska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | PS Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Peba & Lantto Bygg och Inredning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Webone AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | PS Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | DVapps AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Slagsta Kiosk & Bar Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-15 |