Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Huxley Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Boden Järnväg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Falkenbergstrand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-11 |