Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Soleva Vårdkonsult Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Naturstenens Värld AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Castus Ekonomi & Juridik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JNS Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekonomikum AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-12 |