Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Bogesholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Kävlingehus nr 5 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bonum Bostadsrättsförening Alunda i Åkarp | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-12 |