Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Hermanssonbolagen Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Her Invest Sthlm 5-6 Karlshamn AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | T.SKE. AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisorssuppleant | Flo Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Complicity i Nacka AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Frameless Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Game Habitat Southern Sweden Ideell Förening med företagsnamn Game Habitat Southern Sweden | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-09-07 |
||
Revisor Utträde: 2024-09-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-08-29 |
||
Revisor Utträde: 2024-05-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-05-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-24 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-04-10 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-19 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-09 |
||
Revisor Utträde: 2024-03-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-29 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-01-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-09-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-05 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-07-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-06-06 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-05-25 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-20 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-14 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-02-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-01-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-03-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-02-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-01-22 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-17 |