Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Emma Kristina Landervik
Emma Kristina Landervik
19770808-XXXX
Ta kreditupplysning
Landervik, Emma Kristina är en kvinna född den 8 augusti 1977 och är bosatt i Göteborg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Gerkes Byggmontage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Gerkes Byggmontage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Andersson Properties Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Andersson Properties Fastighetsförvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Landervik & Wallman Bostadsaktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Lyrestad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Lyrestad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Aktiebolaget Landervik & Co
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Liljeskog Bostads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Liljeskog Bostads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Liljeskog Bostads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Kolgruvan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Amnehärad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Vice verkställande direktör
Amnehärad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Amnehärad Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Korshamns Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Korshamns Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Landervik & Wallman Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Emma Kristina Landervik har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-31
Timmersdala Fastigheter AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-30
Lerdala fastigheter AB
Vilande
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gerkes Byggmontage AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Peter Christer Olmarker
Verkställande direktör
Bo Peter Christer Olmarker
Revisor
Andreas Valdemar Martin Johansson
Styrelsesuppleant
Johan David Wallman
Styrelseledamot
Emma Kristina Landervik
Ordförande
Emma Kristina Landervik
Tillbaka till sidans topp
Andersson Properties Fastighetsförvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Agneta Christina Olsson
Styrelseledamot
Stig Jonas Olsson
Revisor
Andreas Valdemar Martin Johansson
Styrelseledamot
Johan David Wallman
Verkställande direktör
Johan David Wallman
Styrelseledamot
Emma Kristina Landervik
Ordförande
Emma Kristina Landervik
Tillbaka till sidans topp
Landervik & Wallman Bostadsaktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Agneta Christina Olsson
Styrelseledamot
Stig Jonas Olsson
Ordförande
Stig Jonas Olsson
Revisor
Andreas Valdemar Martin Johansson
Styrelseledamot
Johan David Wallman
Verkställande direktör
Johan David Wallman
Styrelseledamot
Emma Kristina Landervik
Tillbaka till sidans topp