Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Yletyinen Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nordic Industry Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Emil Yletyinen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JG5 Konsult AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rentic Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Rentic Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rentic Fastigheter 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Rentic Fastigheter 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |