Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-28 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-06-09 |