Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | CC Energy AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Claes och Christer Ekonomikonsult Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | RC Spedition AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Daniel Esmira Gubatova Olsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | CC Finans i Helsingborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AirWrap SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen BoKlok Lyckotäppan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Kommanditdelägare | CC EKONOMIKONSULT KOMMANDITBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-28 |
||
Kommanditdelägare Utträde: 2022-04-02 |