Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | NRF (Revontuli) AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | NRF Sweden Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | NRF Sweden KC AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bosavern AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Sädesärlan nr 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Sädesärlan nr 4 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-03-27 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-08-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-08-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-07-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-24 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-25 |