Org.nr: 556031-5607
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Eurenius, Annette Sylvia | 2024-09-26 |
Huvudansvarig revisor | Kolbäck, Frida Sofia | 2024-03-05 |
Revisor | KPMG AB | 2024-03-05 |
Styrelseledamot | Forsman, Nils Daniel | 2023-08-22 |
Verkställande direktör | Forsman, Nils Daniel | 2023-08-22 |
Styrelseledamot | Sandwall, Klas Jakob | 2023-01-28 |
Verkställande direktör | Sandwall, Klas Jakob | 2023-01-28 |
Styrelseledamot | Östman, Lars Erik Mattias | 2021-11-24 |
Verkställande direktör | Östman, Lars Erik Mattias | 2021-11-24 |