Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Ellen Märta Elisabet Ellebo Södergren
Ellen Märta Elisabet Ellebo Södergren
19940812-XXXX
Ta kreditupplysning
Ellen Märta Elisabet Ellebo Södergren är en kvinna född den 12 augusti 1994. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2022-05-09. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ellebo Simrén Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Ellen Märta Elisabet Ellebo Södergren har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-30
Christer Simrén Investment AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-17
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ellebo Simrén Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Heléne Elisabet Ellebo
Styrelsesuppleant
Ellen Märta E Ellebo Södergren
Tillbaka till sidans topp