Org.nr: 556060-9850
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Wotz, Peter | 2024-05-08 |
Verkställande direktör | Wotz, Peter | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Haagensen, Rasmus | 2023-09-24 |
Ordförande | Bill, Lars Mikael | 2023-05-27 |
Styrelseledamot | Bill, Lars Mikael | 2023-05-27 |
Ordförande | Träger, Thomas | 2022-04-08 |
Styrelseledamot | Träger, Thomas | 2022-04-08 |
Ordförande | Timmermann, Charlie Johan | 2021-12-09 |
Styrelseledamot | Gillsander, Jonas Anders Christian | 2021-12-09 |
Styrelseledamot | Timmermann, Charlie Johan | 2021-12-09 |