Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-22 |