Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Elisabeth Warström
Elisabeth Warström
19510810-XXXX
Ta kreditupplysning
Elisabeth Warström är en kvinna född den 10 augusti 1951. Hon är folkbokförd i Kristinehamn sedan 2023-07-17. Kristinehamn ligger i Kristinehamn kommun, Värmlands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
WaRu AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bo Häggkvist AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Wonnevi Physio AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Tönnervik Affärsutveckling AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MLINK AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Marja-Liisa Kenttä Consulting AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sunprak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gil Murphy AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Heuer Physio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Åsa Malmberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Volta Cafe i Solna AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sophia Wengle AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
La Blanche AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
GMK Grill AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
L 80 Önnesjö AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
K Lundell AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Teresia Fysioterapi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ulf Warström AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gisela Stiewe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
TT Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Vasses Creperie i Sundbyberg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Korv-Ingvar Kommanditbolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Elisabeth Warström har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-05-15
Slutplattan SARPO 119465 AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-11-11
Bea Bakalis AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-11-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 5 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
WaRu AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Elisabeth Warström
Styrelsesuppleant
Ulf Göran Peter Warström
Tillbaka till sidans topp
Bo Häggkvist AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Anders Häggkvist
Styrelsesuppleant
Elisabeth Warström
Tillbaka till sidans topp
Wonnevi Physio AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Likvidator
Elisabeth Warström
Tillbaka till sidans topp