Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Elin Sofia Kristensson
Elin Sofia Kristensson
19801230-XXXX
Ta kreditupplysning
Kristensson, Elin Sofia är en kvinna född den 30 december 1980 och är bosatt i Donsö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Northern Offshore Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Northern Offshore Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Northern Energy & Supply AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Northern Energy & Supply AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Northern Offshore Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EAAC Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Donsö Shipping Meet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Northern Ship Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
N-O-S Skagerak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Northern Technical Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Elin Kristensson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sveriges Rederiorganisation AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Sveriges Rederiorganisation AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Elin Sofia Kristensson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-08-24
Sjöfartens Arbetsgivareförbund AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-03-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Northern Offshore Services AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Inger Margareta Kollberg
Styrelseledamot
John David Andreas Kristensson
Ordförande
John David Andreas Kristensson
Styrelseledamot
Martin Eddy Landström
Styrelsesuppleant
Elin Sofia Kristensson
Verkställande direktör
Elin Sofia Kristensson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Northern Energy & Supply AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Inger Margareta Kollberg
Styrelseledamot
John David Andreas Kristensson
Ordförande
John David Andreas Kristensson
Styrelseledamot
Martin Eddy Landström
Styrelseledamot
Elin Sofia Kristensson
Verkställande direktör
Elin Sofia Kristensson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Northern Offshore Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Huvudansvarig revisor
Inger Margareta Kollberg
Styrelseledamot
John David Andreas Kristensson
Verkställande direktör
John David Andreas Kristensson
Ordförande
John David Andreas Kristensson
Styrelseledamot
Martin Eddy Landström
Styrelseledamot
Elin Sofia Kristensson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp