Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Elin Kristina Ottosson
Elin Kristina Ottosson
19870810-XXXX
Ta kreditupplysning
Ottosson, Elin Kristina är en kvinna född den 10 augusti 1987 och är bosatt i Sundbyberg
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
HSB Bostadsrättsförening Smedjan i Sundbyberg
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Elin Kristina Ottosson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-22
Miljömärkning Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-01-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
HSB Bostadsrättsförening Smedjan i Sundbyberg
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Per Krister Forsgren
Ordförande
Per Krister Forsgren
Styrelseledamot
Olof Mikael Grönvoll
Styrelseledamot
Mélanie Bénédicte Escoffier
Styrelseledamot
Patrik Tobias Vilhelmsson
Styrelseledamot
Elin Kristina Ottosson
Styrelseledamot
Gustav Robert Nordström
Styrelseledamot
Jesper Ronald Sivertsson Dufva
Tillbaka till sidans topp